Reports for Robert Stiefel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Robert Stiefel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 897878, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Hochalpines Institut Ftan AG, in Ftan, Betrieb einer Mittelschule mit regionalem Leistungsauftrag, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2002, S. 7, Publ. 624668).
Statutenänderung:
7.12.2002, 20.01.2003.
Aktienkapital neu:
CHF 1'727'250 [bisher: CHF 2 430 000].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'727'250.
Aktien neu:
11'515 Namenaktien zu CHF 150 [bisher: 4860 Namenaktien zu CHF 500]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.12.2002 wird der Nennwert der 4'860 Namenaktien im Sinne von Art. 735 OR von CHF 500 auf CHF 150 herabgesetzt. Gleichzeitig werden 11'515 neue voll liberierte Namenaktien zu CH 150 ausgegeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit SGH, in Zürich, Revisionsstelle;
Stiefel, Robert, von Winterthur, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prader, Dr. Gaudenz, von Davos, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Luzern, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Hochalpines Institut Ftan AG, in Ftan, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 02.11.2000, S. 7465).
Statutenänderung:
27.01.2001. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren. ].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gritti, Constant, von Scuol, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bezzola, Duri, von Scuol, in Scuol, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stecher, Benjamin, von Tarasp, in Tarasp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vital, Armon, von Sent, in Sent, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieland, Men, von Scuol, in Ftan, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutbrodt, Dr. Fritz, von Bülach, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Bischoff, Dr. Men, von Ramosch, in Sent, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parolini, Dr. Jon Domenic, von Scuol, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
à Porta, Richard, von Scuol, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stiefel, Robert, von Winterthur, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arquint, Dr. Jachen Curdin, von Susch und Scuol, in Ardez, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lernstudio Zürich AG, in Z ü r i c h , Führung einer Elternberatungsstelle für schulische und schultechnische Belange, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.1999, S. 8482).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hottenstein, Hans, von Winterthur, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stiefel, Robert, von Winterthur, in Herrliberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maissen, Herbert, von Sumvitg, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gubler, Willi, von Wila, in Wiesendangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frey, Kurt, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zindel, Christian, von Zürich und Maienfeld, in Rüdlingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Limacher, Dr. Jakob, von Schüpfheim, in Höri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Thomas, von Kölliken, in Gretzenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruder, Herbert, von Bachs, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubler, Dr. Silvia, von Wohlen AG, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fust, Luzia, von Mosnang, in Kilchberg ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heggli, Ursula, von Kriens, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Loges, Dr. Klaus, von Pfäffikon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Logoz, Dinu, von Goumoens-la-Ville, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Ivo, von Bünzen, in Boppelsen, mit Kollektivprokura zu zweien.