Reports for Susanne Marie Steiner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Susanne Marie Steiner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2962144, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft St. Gervais, in Biel/Bienne, CH-073.5.005.452-0, den Mitgliedern und der Arbeiterschaft im allgemeinen den Vorteil eines familiären Lokals zu verschaffen usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 94 vom 19.05.2003, S. 3, Publ. 995466).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Susanne, von Winterthur, in Biel BE, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buri, Christine, von Krauchthal und Trub, in Basel, Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Georges, von Diessbach bei Büren, in Biel BE, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sauser, Caroline, von Sigriswil, in Biel BE, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Lukas Manuel, von Zürich, in Biel/Bienne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mollet, Emil Jan, von Rüti bei Büren, in Evilard, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bratschi, Tina, von Lenk, in Münchenbuchsee, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Drengwitz, Thomas, von Kriens, in Biel/Bienne, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Engel, Christoph, von Twann, in Biel/Bienne, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grimm-Mollet, Gabriela, von Lüscherz, in Biel/Bienne, Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2233854, Commercial Registry Office Berne, (36)
BrainStore AG, in Biel BE, Produktion, Realisation und Verbreitung von Ideen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2003, S. 4, Publ. 990886).
Statutenänderung:
27.02.2004.
Domizil neu:
c/o Notar Christoph Rothenbühler, Karl-Neuhaus-Strasse 21, 2502 Biel/Bienne.
Aktienkapital neu:
CHF 1'716'350.-- [bisher: CHF 1'620'800.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'716'350.--.
Aktien neu:
171'635 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 162'080 Namenaktien zu CHF 10.--]. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtig].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McTeague, Jeremy, britischer Staatsangehöriger, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Susanne, von Winterthur, in Biel BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Thomas, von Winterthur, in Brütten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 990886, Commercial Registry Office Berne, (36)
BrainStore AG, in Biel BE, Produktion, Realisation und Verbreitung von Ideen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2002, S. 5, Publ. 621016).
Statutenänderung:
28.02.2003.
Aktienkapital neu:
CHF 1'620'800.-- [bisher: CHF 1'550'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'620'800.--.
Aktien neu:
162'080 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 155'000 Namenaktien zu CHF 10.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engi, Jürg, von Tschiertschen, in Port, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Sabine, von Schangnau, in Aarberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Madörin, Risa, von Itingen, in Seltisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonorand, Mario, von Ardez und Susch, und Weiningen ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Naville, Robert, von Zumikon und Genf, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
McTeague, Jeremy, britischer Staatsangehöriger, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Susanne, von Winterthur, in Biel BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.