Reports for René Steiner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name René Steiner
Newest SOGC notifications: René Steiner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005541891, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
PIPISTRELLI GmbH, in Kappel (SO), CHE-111.728.804, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3788841).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, René, von Kriens, in Däniken, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wangen bei Olten].
Publication number: 3788841, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
PIPISTRELLI GmbH, in Kappel (SO), CHE-111.728.804, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2010, Publ. 5594860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werthmüller, Adrian, von Rumendingen, in Gränichen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Alain, von Hasle bei Burgdorf, in Horriwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zuchwil];
Steiner, René, von Kriens, in Wangen bei Olten, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Olten];
Trösch, Claudia Katrin, von Horriwil, in Oberbuchsiten, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 5369294, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
PIPISTRELLI GmbH, in Kappel SO, CH-241.4.004.240-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2009, S. 16, Publ. 5270960).
Statutenänderung:
20.11.2009.
Zweck neu:
Bezweckt verhaltensauffälligen und lernbehinderten Kindern, die in ihrer Herkunftsfamilie nicht adäquat gefördert werden, ein Zuhause in intakter Familienstruktur zu geben und sie nach ihren individuellen Bedürfnissen zu begleiten und zu unterstützen unter Erfüllung der von Bund und Kantonen für eine 'Heimbewilligung' vorgegebenen Vorschriften. Kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt dienen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Alain, von Hasle bei Burgdorf, in Zuchwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Steiner, René, von Kriens, in Olten, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 68 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Werthmüller, Adrian, von Rumendingen, in Gränichen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Fust, Dieter, von Mosnang und Basel, in Kappel SO, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Flumserberg Tannenbodenalp (Flums), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--];
Hunn, Salome, von Egliswil, in Kappel SO, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Flumserberg Tannenbodenalp (Flums), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--].