Reports for Regina Renate Steiner
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Regina Renate Steiner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7151250, Commercial Registry Office Zug, (170)
TYPO3 Association, in Baar, CH-170.6.000.178-2, Verein (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2012, Publ. 6688764).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Regina Renate, deutsche Staatsangehörige, in Hamburg (DE), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Westhreenen, Diederik Eugène, niederländische Staatsangehörige, in Breda (NL), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6688764, Commercial Registry Office Zug, (170)
TYPO3 Association, in Baar, CH-170.6.000.178-2, Verein (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2011, S. 0, Publ. 6432086).
Statutenänderung:
13.02.2012.
Zweck neu:
Fördert das Projekt der freien Software TYPO3 unter der GNU GPL (GNU General Public Licence), dient der TYPO3 Community, stellt Software-Entwicklungen durch Dritte der Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Adrian, von Schwändi, in Thalwil, Kassier des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Rimann, Mario, von Oberrohrdorf, in Menziken, Aktuar des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egeling, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Stutensee (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Steiner, Regina Renate, deutsche Staatsangehörige, in Hamburg (DE), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Veuve, Alain, von Cernier, in Sissach, Kassier des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Busemann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Ringsting (DE), Aktuar des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5954870, Commercial Registry Office Zug, (170)
TYPO3 Association, in Baar, CH-170.6.000.178-2, Verein (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2005, S. 20, Publ. 2737858).
Statutenänderung:
10.05.2010.
Organisation neu:
Generalversammlung, Vorstand, Steuerungsausschuss, Geschäftsprüfungskommission sowie Revisionsstelle. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Skaarhoj, Kasper, dänischer Staatsangehöriger, in Aarhus (DK), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Hinderink, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Brander, Dominic, von Ebnat-Kappel und Ebnat, in Zürich, Aktuar des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egeling, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Stutensee (DE), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Steiner, Regina Renate, deutsche Staatsangehörige, in Hamburg (DE), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Rimann, Mario, von Oberrohrdorf, in Menziken, Aktuar des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
TR Treuhand und Revisions GmbH (CH-020.4.018.552-0), in Baar, Revisionsstelle [bisher: TR Treuhand und Revisions GmbH].