Reports for Ernst Steiner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Ernst Steiner
Holdings
Newest SOGC notifications: Ernst Steiner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2902563, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
KESCH Trade AG, in Rapperswil-Jona, CHE-107.259.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2014, Publ. 1728141).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Ernst, von Schänis, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hurden (Freienbach)];
Steiner-Schubiger, Kathrin, von Schänis und Uznach, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hurden (Freienbach)].
Publication number: 2899841, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stelka AG, in Schänis, CHE-110.166.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2013, Publ. 7094312).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Ernst, von Schänis, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hurden (Freienbach)];
Steiner, Kathrin, von Schänis, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hurden (Freienbach)].
Publication number: 1728141, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Schubiger Kunstgewerbe AG, in Rapperswil-Jona, CHE-107.259.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, Publ. 1591701).
Statutenänderung:
08.09.2014.
Firma neu:
KESCH Trade AG.
Zweck neu:
Schöpfung und Produktion von sowie Handel mit kunstgewerblichen Gegenständen und Waren aller Art, insbesondere auch aus der Informatik- und Elektronikbranche sowie Ausübung aller Funktionen auf dem Immobilien- und Bau-Sektor, insbesondere Kauf, Bewirtschaftung, Vermarktung und Verkauf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.09.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CH-320.3.035.800-6), in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner-Schubiger, Kathrin, von Schänis und Uznach, in Hurden (Freienbach), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Steiner, Ernst, von Schänis, in Hurden (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.