Reports for Emil Steffen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Emil Steffen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004533533, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
IPC Interpartner-Consult AG, in Schmerikon, CHE-103.068.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2009, Publ. 4974986).
Firma neu:
IPC Interpartner-Consult AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.11.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Emil, von Zürich, in Schmerikon, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Egli Steffen, Dr. iur. Margareta, von Zürich, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3743855, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VIS-U-LENS AG, in Zürich, CHE-115.077.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, Publ. 5418884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Emil, von Zürich, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1195427, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
FINEST Consult GmbH, in Schmerikon, CH-020.4.019.216-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2008, S. 12, Publ. 4595410).
Firma neu:
FINEST Consult GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.11.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli Steffen, Dr. iur. Margareta, von Zürich, in Schmerikon, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Steffen, Emil, von Zürich, in Schmerikon, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].