Reports for René Städelin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: René Städelin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3504751, Commercial Registry Office Zug, (170)
IT Point Systems AG, in Risch, CHE-112.147.857, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2015, Publ. 2127449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Städelin, René, von Schwyz, in Risch, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Damerau, Eveline, von Entlebuch, in Cham, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wettstein, Philippe, von Sempach, in Sursee, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3107666, Commercial Registry Office Zug, (170)
becom Informationssysteme AG, Sitz Risch, CH-170.3.027.909-6, Erbringung von Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2005, S. 19, Id. 2878112).
Eingetragene Personen Neu:
Kusterer, Peter, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Aidlingen (DE), Präsident mit Einzelunterschrift;
Städelin, René, Heimat Schwyz, in Rotkreuz, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien.
Gelöscht:
[Busar, René, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Brühl (DE), Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
[Linde, Detlef, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Hamm (DE), Präsident mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2190192, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Polar AG (Polar SA) (Polar Ltd), bisher in Eschenbach LU, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2003, S. 8, Publ. 999602).
Gründungsstatuten:
17.01.1955.
Statutenänderung:
26.02.2004.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
c/o INTEGRA Holding AG, Industriestrasse 44, 8304 Wallisellen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen, die Tätigung von kommerziellen Finanzgeschäften auf eigene und fremde Rechnung, insbesondere zugunsten von Gruppengesellschaften. Die Gesellschaft ist befugt, Interzessionsgeschäfte und im Übrigen alle Geschäfte zu tätigen, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, wie insbesondere sich an Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 2'500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'500'000.--.
Aktien:
2'500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidli, Werner, von Adligenswil, in Adligenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Städelin, René, von Schwyz, in Risch, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehler, Jürg, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
KPMG Fides Peat, in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher];
Oehler, Adrian M., von Zürich, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH].