Reports for Rolf Erwin Stadler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Erwin Stadler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2249993, Commercial Registry Office Uri, (120)
Crayon Schweiz AG, in Altdorf UR, CHE-475.278.946, Hellgasse 9, 6460 Altdorf UR, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.07.2015.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Lizenzmanagement, Cloudlösungen und generell im IT-Sektor sowie der Handel mit Software, Softwarelizenzen und damit zusammenhängender Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Urheberrechte, Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte, technische und industrielle Kenntnisse sowie Wertschriften und andere Vermögenswerte erwerben, verwalten und verwerten. Des Weiteren kann sie Zweigniederlassungen im Inland errichten und alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Aktienkapital:
CHF 114'300.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 114'300.00.
Aktien:
1'143 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.06.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stadler, Rolf Erwin, von Bürglen UR, in Schattdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2054661, Commercial Registry Office Zug, (170)
Comsoft Direct AG, in Risch, CHE-105.873.160, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, Publ. 1916551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Rolf, von Bürglen UR, in Schattdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6231092, Commercial Registry Office Zug, (170)
Comsoft Direct AG, in Risch, CH-020.3.906.069-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 26.05.2011, S. 0, Publ. 6178930).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Roger, von Rifferswil, in Buchs ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dällikon, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stadler, Rolf, von Bürglen UR, in Schattdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].