Reports for Johann Stadler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Johann Stadler
Holdings
Newest SOGC notifications: Johann Stadler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006011042, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Vizionary World Trade International GmbH, in Feusisberg, CHE-433.756.294, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2023, Publ. 1005864355).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Johann, österreichischer Staatsangehöriger, in Wangen (SZ), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deelstra, Renze Eduard, niederländischer Staatsangehöriger, in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005552168, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Vizionary World Trade AG, bisher in Hünenberg, CHE-115.812.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2021, Publ. 1005282785).
Statutenänderung:
22.07.2022. 19.08.2022. 25.08.2022.
Firma neu:
Vizionary World Trade AG in Liquidation.
Sitz neu:
Wangen (SZ).
Domizil neu:
Industriestrasse 5, 8855 Wangen SZ.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.07.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler, Johann, österreichischer Staatsangehöriger, in Wangen (SZ), Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1005485037, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Vizionary World Trade International GmbH (Vizionary World Trade International Sàrl) (Vizionary World Trade International LLC), in Feusisberg, CHE-433.756.294, Firststrasse 30a, 8835 Feusisberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.05.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art insbesondere mit Fahrzeugen, Maschinen, Werkzeugen, Kraftstoffverstärkern und Zubehör sowie das Erbringen aller üblichen weiter damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung vom 24.05.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stadler, Johann, österreichischer Staatsangehöriger, in Wangen (SZ), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Deelstra, Renze Eduard, niederländischer Staatsangehöriger, in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wieser, Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Wangen (SZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Amer, Klaus-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Mörlenbach (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Baruzo, Franilyn, philippinische Staatsangehörige, in Taguig (PH), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
CIMM GmbH (FN 579836 a), in Salzburg (AT), Gesellschafterin, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.