Reports for Christoph Stadler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christoph Stadler
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Stadler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4586102, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Glanzmann AG, Bauunternehmung, bisher in Basel, CH-270.3.013.827-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2008, S. 5).
Gründungsstatuten:
14.12.2006.
Statutenänderung:
17.06.2008.
Sitz neu:
Birsfelden.
Domizil neu:
Sternenfeldstrasse 8, 4127 Birsfelden.
Zweck:
Betrieb einer Bauunternehmung. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen und verwandten Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie Grundstücke kaufen und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 1'500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'500'000.--.
Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Abspaltung: Die Gesellschaft entstand aus der Abspaltung der 'Glanzmann AG, Hoch- und Tiefbau', nun firmierend 'Glanzmann Management AG', in Basel (CH-270.3.002.649-8), von der die 'Glanzmann Edelverputze AG', in Basel (CH-270.3.013.826-1), ebenfalls einen Teil des Vermögens übernahm. Die 'Glanzmann AG, Bauunternehmung' übernahm gemäss Spaltungsplan vom 27.06.2006 Aktiven von CHF 18'509'099.06 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'909'099.06. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhielten 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die vor der Eintragung im Handelsregister Kanton Basel-Landschaft gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden [wie bisher].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jung, Viktor, von Niederhelfenschwil, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Hans Albert, von Binningen, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler, Christoph, von Rheinfelden, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wolgensinger, Michèle, französische Staatsangehörige, in Blotzheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
HB & P Wirtschaftsprüfung, in Basel (CH-270.3.002.953-5), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hufschmid, Hans-Rudolf, von Basel und Diegten, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bornhauser, Thomas, von Emmen und Winterthur, in Udligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Helfenstein, Werner, von Sempach, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bendel, Urs, von Arlesheim, in Dornach, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Buess, Marcel, von Buus, in Riehen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Jaggi, Erika, von Thierachern, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Jauch, Martin, von Silenen, in Dornach, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Ruf, Peter, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Thürkauf, Roland, von Oberwil BL, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Glanzmann, Rolf, von Flühli, in Zofingen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Torpy, Wilfred, von Solothurn, in Birsfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Buschwiler (FR), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
BDO Visura, in Luzern (CH-100.9.010.550-2), Revisionsstelle.