Reports for Markus Stadelmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Stadelmann
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Stadelmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006068782, Commercial Registry Office Zug, (170)
NWZ Immobilien AG, in Zug, CHE-114.358.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2022, Publ. 1005540036).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Von Flüe, Hans, von Sachseln, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadelmann, Markus, von Escholzmatt-Marbach, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Iten, Albert, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Flüe, Hanspeter, von Sachseln, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005587416, Commercial Registry Office Zug, (170)
Markus Stadelmann, Immobilien-Verwaltung, in Zug, CHE-114.682.742, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2009, S.24, Publ. 4847116).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadelmann, Markus, von Escholzmatt-Marbach, in Cham, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: von Marbach (LU), in Hünenberg];
Stadelmann, Dominic, von Escholzmatt-Marbach, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004955497, Commercial Registry Office Zug, (170)
NWZ Immobilien AG, in Zug, CHE-114.358.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2019, Publ. 1004704174). Mit Erklärung vom 20.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.996.490), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Von Flüe, Hans, von Sachseln, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stadelmann, Markus, von Escholzmatt-Marbach, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hünenberg];
Watts, Robert, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].