Reports for Jeanine Stadelmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jeanine Stadelmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3307519, Commercial Registry Office Zug, (170)
VoiceSteps, in Zug, CHE-112.702.397, Verein (SHAB Nr. 204 vom 19.10.2012, Publ. 6897242).
Statutenänderung:
20.11.2014.
Zweck neu:
Ganzheitliche Ausbildung und Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihren musisch-kreativen Ausdrucksmöglichkeiten und sozialen Kompetenzen;
Anbieten von verschiedenen Ensembles, Kurse und Workshops im Bereich des Musicaltheaters;
Organisation und Durchführung von entsprechenden Konzert- und Bühnenproduktionen als Übungsfelder für die erlernten Kompetenzen und zur Förderung des sozialen Zusammenhaltes;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mittel neu:
Mitglieder- und Gönnerbeiträge, Spenden, Subventionen der öffentlichen Hand, Teilnehmerbeiträge, Einnahmen aus Veranstaltungen [bisher: Mittel: Schul- und Kursgelder sowie Projektbeiträge, Einnahmen aus Veranstaltungen, Mitgliederbeiträge, Subventionen aus öffentlicher Hand, Sponsoring- und Gönnerbeiträge, Spenden und sonstige Einnahmen].
Organisation neu:
[Die bisher im Handelsregister eingetragene Bemerkung über die Organisation wird gelöscht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merlo, Oscar, von Wolhusen, in Cham, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villiger, Elisabeth, von Sins, in Hünenberg, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichler, Marcel, von Oberrohrdorf, in Baar, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kooijmans, Simone, von Risch, in Steinhausen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadelmann, Jeanine, von Emmen und Willisau, in Hünenberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kretschi, Claudia, von Flüelen, in Küssnacht (SZ), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüedi, Thomas, von Bolligen, in Schwanden bei Brienz, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Simmen, Guido, von Realp, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flach, Anne, deutsche Staatsangehörige, in Menzingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Paganoni, Susanne, von Lugano, in Neuheim, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Taeschler, Marc, von Waldkirch, in Sarmenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6897242, Commercial Registry Office Zug, (170)
VoiceSteps, in Zug, CH-170.6.000.184-6, Verein (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2011, S. 0, Publ. 6148388).
Statutenänderung:
26.01.2012.
Zweck neu:
Betreiben einer Musicalschule, welche Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (nachfolgend Schüler genannt) verschiedene ganzjährige Unterrichtsangebote, Kurse und Workshops im Bereich Musicaltheater anbietet;
Ausbildung und Förderung von Schülern in ihren musisch-kreativen Ausdrucksmöglichkeiten und sozialen Kompetenzen;
Organisation und Durchführung entsprechender Konzert- und Bühnenproduktionen als Übungsfelder für die erlangten Kompetenzen und zur Förderung des sozialen Zusammenhalts;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mittel neu:
[gestrichen: Mittel des Vereins: Mitglieder- und Gönnerbeiträge, Spenden, Subventionen aus der öffentlichen Hand, Einnahmen aus Veranstaltungen und Teilnehmerbeiträge].Schul- und Kursgelder sowie Projektbeiträge, Einnahmen aus Veranstaltungen, Mitgliederbeiträge, Subventionen aus öffentlicher Hand, Sponsoring- und Gönnerbeiträge, Spenden und sonstige Einnahmen.
Weitere Adresse:
Gewerbestrasse 6, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hassler, Regula, von Maladers, in Hagendorn, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichler, Marcel, von Oberrohrdorf, in Baar, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simmen, Guido, von Realp, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steinhausen, Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien und Unbekannte Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stadelmann, Jeanine, von Emmen und Willisau, in Hünenberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.