Reports for Martin Spycher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Spycher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004900315, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kadervorsorge Kobag Holding, in Zürich, CHE-110.404.871, Stiftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2019, Publ. 1004573514).
Name neu:
Kadervorsorge Kobag Holding in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde (BVS) vom 19.02.2020 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Roland, von Zürich, in Genève, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Altherr-Ebener, Patricia, von Wiler (Lötschen) und Zürich, in Crans-Montana, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chermignon, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Daniel, von Eggiwil, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spycher, Martin, von Köniz, in Niederglatt, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004573514, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kadervorsorge Kobag Holding, in Zürich, CHE-110.404.871, Stiftung (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2015, S.0, Publ. 2452093).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rusterholz, Johannes Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spycher, Martin, von Köniz, in Niederglatt, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2341733, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ambassador und Opera AG, in Zürich, CHE-101.563.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2010, S. 26, Publ. 5728156).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spycher, Martin, von Köniz, in Niederglatt, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dross, Ariane, von Buch SH, in Dürnten, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
EAC Eltschinger Audit & Consulting AG (CHE-105.128.398), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: EAC Eltschinger Audit & Consulting AG].