Reports for Barbara Sprenger-Briner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Barbara Sprenger-Briner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005520476, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TopPharm Waldmann Apotheke GmbH, in Herrliberg, CHE-110.354.753, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2010, S.35, Publ. 5431494).
Statutenänderung:
30.06.2022.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 50, 8600 Dübendorf.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 09.12.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, per 01.01.2004 das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Waldmann-Apotheke, Barbara Sprenger-Briner, in Dübendorf, mit Aktiven und Passiven zum Maximalpreis von CHF 1'000'000.-- zu übernehmen.]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sprenger-Briner, Barbara, von Zürich und Fehraltorf, in Herrliberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herdling AG (CHE-178.357.612), in Strengelbach, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Herdling, Mirco, deutscher Staatsangehöriger, in Oftringen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Baumgartner, Urs, von Obersiggenthal, in Klingnau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Herdling, Sandra, von Obersiggenthal, in Oftringen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2368652, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Waldmann Apotheke GmbH, in Herrliberg, CH-020.4.028.065-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 23.12.2003, S. 26, Publ. 2046042).
Statutenänderung:
2.07.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sprenger, Markus, von Zürich, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sprenger-Briner, Barbara, von Zürich und Fehraltorf, in Herrliberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Publication number: 2046042, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Waldmann Apotheke GmbH, in Herrliberg, c/o Barbara Sprenger-Briner, Forchstrasse 114, 8704 Herrliberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
9.12.2003.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Apotheke mit integrierter Drogerie und Parfumerie, kann Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten oder sich mit anderen Unternehmen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke/Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, per 01.01.2004 das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Waldmann-Apotheke, Barbara Sprenger-Briner, in Dübendorf, mit Aktiven und Passiven zum Maximalpreis von CHF 1'000'000.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Sprenger-Briner, Barbara, von Zürich und Fehraltorf, in Herrliberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Sprenger, Markus, von Zürich, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.