Reports for Roberto Spirito
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roberto Spirito
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 912757, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Doptik AG, bisher in Zürich, CH-020.3.906.887-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 29.03.2005, S. 20, Publ. 2765208).
Gründungsstatuten:
12.04.1988.
Statutenänderung:
05.06.2013.
Sitz neu:
Wangen SZ.
Domizil neu:
Althofstrasse 1, 8854 Siebnen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Einfuhr, die Herstellung, die Montage, der Kauf und Verkauf von Produkten jeder Art der optischen Branche sowie von Präzisionsinstrumenten jeder Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Gruppengesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 5.6.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Elisabeth, von Illnau-Effretikon, in Birmensdorf ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schilling, Josef, von Sirnach und Hauptwil-Gottshaus, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fidinter AG Treuhand-Gesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spirito, Roberto, von Schübelbach, in Wangen SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Spirito, Marion, von Schübelbach, in Wangen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2765208, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 187 vom 30.09.2003, S. 17, publizierten TB-Eintrags Nr. 27037 vom 24.09.2003. Doptik AG, in Zürich, CH-020.3.906.887-1, Produkte jeder Art der optischen Branche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 30.09.2003, S. 17, Publ. 1191984).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spirito, Roberto, von Schübelbach, in Wangen SZ, mit Einzelprokura [nicht: in Galgenen].