Reports for Reto Spichtig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Reto Spichtig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006019193, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Bildungsnetz Schweizer Schreiner bin Genossenschaft, in Weinfelden, CHE-114.875.494, Genossenschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004795556).
Statutenänderung:
16.03.2024. [Anpassung Funktionsbezeichnungen von Amtes wegen.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker, Peter, von Wädenswil, in Wil SG, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Calzaferri, Linus, von Breil/Brigels, in Kirchberg SG, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Fröhlich, Markus, von Wäldi, in Weinfelden, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schenk, Urs, von Eggiwil, in Meisterschwanden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Spichtig, Reto, von Sachseln, in Sachseln, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005911057, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Walter Spichtig Immobilien AG, in Sachseln, CHE-101.596.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020, Publ. 1004806454).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spichtig, Reto, von Sachseln, in Sachseln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spichtig, Walter Nikolaus, von Sachseln, in Sachseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004853082, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Förderverein für Berufsbildung in Myanmar, in Sarnen, CHE-109.995.796, Verein (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2016, Publ. 2950065).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knobel, Patrick, von Altendorf, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spichtig, Reto, von Sachseln, in Sachseln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogler, Stefan, von Lungern, in Kerns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiser, Dr. Karl, von Sarnen, in Sarnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jurisch, Dr. Ann-Veruschka, deutsche Staatsangehörige, in Konstanz (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Rolf, von Stetten (AG), in Mägenwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossenbacher, Rolf, von Affoltern im Emmental, in Burgdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.