Reports for Matthias Sommerauer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Matthias Sommerauer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005505392, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
KARMA KAGYÜ STIFTUNG, in Amden, CHE-110.378.972, Stiftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2021, Publ. 1005339253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommerauer, Matthias, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinauer, André, von Einsiedeln, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005273201, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
KARMA KAGYÜ STIFTUNG, bisher in Pfeffingen, CHE-110.378.972, Stiftung (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2021, Publ. 1005142336).
Urkundenänderung:
12.05.2021.
Sitz neu:
Amden.
Domizil neu:
Bellevuestrasse 655, 8873 Amden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Markus, von Embrach, in Amden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Limacher, Renata, von Luzern, in Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sieker, Ulrich, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Athoup, Jigme Tsewang, französischer Staatsangehöriger, in St-Léon-sur-Vézère (FR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nydahl, Ole, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sommerauer, Matthias, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Steinauer, André, von Einsiedeln, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4858792, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Karma Kagyü Stiftung, in Pfeffingen, CH-280.7.917.969-3, Stiftung (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2006, S. 4, Publ. 3315328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauper, Monika, von Wohlen bei Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sägesser, Ueli, von Bannwil, in Willisau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sommerauer, Matthias, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steinauer, André, von Einsiedeln, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Thomas, Anne Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.