Reports for Stephan Skaanes
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stephan Skaanes
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7039168, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PPCmetrics AG, in Zürich, CH-020.3.000.760-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 13.09.2012, Publ. 6847262).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherer, Dr. Hansruedi, von Meggen, in Hünenberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Scherer, Hansruedi];
Skaanes, Dr. Stephan, von Vals, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Skaanes, Stephan];
Menghetti, Dr. Eliane, von Capriasca, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ricken, Dr. Boris, von Endingen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6289420, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PPCmetrics AG, in Zürich, CH-020.3.000.760-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2011, S. 0, Publ. 6254212).
Statutenänderung:
06.06.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Franz, von Werthenstein, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Pascal, von Pfäffikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Skaanes, Stephan, von Vals, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 6232344, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PPCmetrics AG, in Zürich, CH-020.3.000.760-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2010, S. 26, Publ. 5750644).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggli, Rahel, von Glattfelden und Marthalen, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Skaanes, Stephan, von Vals, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].