Reports for Rolf Siegrist
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Rolf Siegrist
Newest SOGC notifications: Rolf Siegrist
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005566058, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Aare Taxi Siegrist GmbH, in Olten, CHE-110.319.389, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2016, Publ. 2590547).
Firma neu:
Aare Taxi Siegrist GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
bei Rolf Siegrist, Höhenstrasse Ost 50, 4600 Olten. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.09.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Rolf, von Vordemwald, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4242154, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Aare Taxi Siegrist GmbH, in Olten, CH-241.4.003.631-3, Betrieb eines Taxi- und Transportunternehmens, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 03.12.2003, S. 11, Publ. 2011148).
Statutenänderung:
5.12.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist-Bühlmann, Gabriela, von Vordemwald und Reiden, in Olten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Rolf, von Vordemwald, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Publication number: 2011148, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Aare Taxi Siegrist GmbH, in Olten, Mühletalweg 22, 4600 Olten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.11.2003.
Zweck:
Betrieb eines Taxi- und Transportunternehmens. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synerigen mit dem Hauptzweck zu erzielen sind, ferner Grundeigentum und Wertschriften erwerben, verwalten, veräussern und belasten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Aare Taxi Siegrist', in Olten, gemäss Übernahmebilanz per 31.08.2003 mit Aktiven von CHF 128'154.85 und Passiven von CHF 101'513.43, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 6'641.42 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Siegrist, Rolf, von Vordemwald, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Siegrist-Bühlmann, Gabriela, von Vordemwald und Reiden, in Olten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.