Reports for Rolf Siegrist
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Rolf Siegrist
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Siegrist
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005208383, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
ITEMA (Switzerland) Ltd., in Freienbach, CHE-105.981.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2020, Publ. 1004941645).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malcolm, Scott Alan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straubhaar, Christian, von Zürich, in Veyrier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bovi, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Pino Torinese (IT), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ghilardi, Ugo, italienischer Staatsangehöriger, in Fiorano al Serio (IT), Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arizzi, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Albino (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Güntensperger, Rolf, von Eschenbach (SG), in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Radici, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Leffe (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Siegrist, Rolf, von Oberbipp, in Niederbipp, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 5138882, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ITEMA (Switzerland) Ltd., in Rüti ZH, CH-020.3.925.478-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 59, Publ. 5116824).
Statutenänderung:
25.05.2009.
Sitz neu:
Wetzikon ZH.
Domizil neu:
Binzackerstrasse 41, 8620 Wetzikon. [Neue] Weitere Geschäftsadresse: Allmendweg 8, 4528 Zuchwil. [gestrichen: Die Sultex AG betreibt folgende Geschäftsstellen:].[Neue] Weitere Geschäftsadressee: Joweid Zentrum 3, 8630 Rüti ZH. [gestrichen: Sultex AG, Allmendweg 8, 4528 Zuchwil].[Neue] Weitere Geschäftsadresse: Route du Simplon 20, 1895 Vionnaz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackeret, Peter, von Winterthur, in Deitingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Calderan, Massimo, von Wallisellen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rechsteiner, Michael, von Appenzell, in Oberweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rinaldi, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Ernetschwil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valentin, Flurin, von Sent, in Jona, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Jürg E., von Kirchenthurnen, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marrongelli, Gian Marco, von Jegenstorf, in Oberbipp, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roth, Mark, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dal Betto, Ezio, italienischer Staatsangehöriger, in Bergamo (IT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiecchi, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Lainate (IT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaad, Marc, von Bannwil, in Unterentfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tamberi, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Turin (IT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zinetti, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käser, Gerhard, von Melchnau, in Wangen an der Aare, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Legler, Fritz, von Luchsingen, in Bubikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Niederurnen, Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mazzucchetti, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Ranica (IT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mutti, Matteo, italienischer Staatsangehöriger, in Trescore Balneario (IT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schor, Urs, von Subingen, in Lommiswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
De Micheli, Ferdinando, italienischer Staatsangehöriger, in Vertova (IT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Siegrist, Rolf, von Oberbipp, in Niederbipp, mit Kollektivprokura zu zweien.