Reports for Toby Shillito
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Toby Shillito
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005350922, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
MediCrops Holding AG, in Freienbach, CHE-134.744.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2021, Publ. 1005265162).
Statutenänderung:
30.11.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 164'673.75 [bisher: CHF 150'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 164'673.75 [bisher: CHF 150'000.00].
Aktien neu:
16'467'375 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 15'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung [Ermächtigungsbeschluss vom 27.07.2021].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shillito, Toby, britischer Staatsangehöriger, in Barcombe (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mestrangelo, Ivan, von Zeihen, in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005141902, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Suisse Royal Group GmbH, in Zürich, CHE-484.451.439, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005016619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shillito, Toby, britischer Staatsangehöriger, in Barcombe (GB), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Devcic, Dominik, von Oberglatt, in Oberglatt, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mestrangelo, Ivan, von Zeihen, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004793629, Commercial Registry Office Zug, (170)
Suisse Royal Group GmbH, in Zug, CHE-484.451.439, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2019, Publ. 1004554239).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mestrangelo, Ivan, von Zeihen, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shillito, Toby, britischer Staatsangehöriger, in Barcombe (GB), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Devcic, Dominik, von Oberglatt, in Oberglatt, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.