Reports for Catherine Seylaz-Dubuis
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Catherine Seylaz-Dubuis
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005459007, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Madeleine Dubuis, à Sion, CHE-113.727.508, fondation (No. FOSC 206 du 24.10.2016, p.0, Publ. 3124203).
Autres adresses:
c/o Edgar Métral , Avenue du Rothorn 6 , 3960 Sierre. [biffé: c/o Edgar Métral, 12 Chemin des Cyprès, 3960 Sierre].
Nouvelle autorité de surveillance:
Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Carlen, Norbert, de Reckingen-Gluringen, à Sierre, membre, sans droit de signature;
D'Andres, Aurélien, de Martigny, à Savièse, membre, sans droit de signature;
Rouvinet, Ivan, de Anniviers, à Sierre, membre, sans droit de signature;
Seylaz-Dubuis, Catherine, de Lausanne, à Boussens, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Borse, Barbara, de Leukerbad, à Noble-Contrée, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Fournier Arlettaz, Anne Brigitte , dite Brigitte, de Nendaz, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Genoud, François , de Anniviers, à Sierre, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Godel Dupont , Pascale, de Carouge (GE), à Winterthur, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Jaccard, Sylvain, de Sainte-Croix, à Chamoson, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Vassiliev, Georgi, de Sion, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Publication number: 3950494, Commercial Registry Office Valais
Fondation Madeleine Dubuis, à Sion, CH-626.7.003.060-7, extension du cercle des bénéficiaires, fondation (FOSC no 178 du 17.09.1997, p. 6855).
Modification de l'acte de fondation:
21.01.2005, 27.04.2006.
Nouvelle organisation:
conseil de fondation : 7 membres. [biffé: Conseil de fondation : 5 membres].
Inscription ou modification de personnes:
Dobrzelowski, Jan, de Neuchâtel, à Sion, membre, sans droit de signature;
Carlen, Norbert, de Reckingen-Gluringen, à Sierre, membre, sans droit de signature;
Delacoste, François-Xavier, de Monthey, à Les Giettes (Massongex), membre, sans droit de signature;
Olivier, André, de Genthod, à Saint-Maurice, membre, sans droit de signature;
Rouvinet, Ivan, de Grimentz, à Venthône, membre, sans droit de signature;
Seylaz-Dubuis, Catherine, de Lausanne, à Boussens, membre, sans droit de signature;
organe de révision. [autres modifications statutaires non soumises à publication].