Reports for Dmitry Serdin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dmitry Serdin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004847382, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VD Rent GmbH, in Zürich, CHE-373.841.020, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004783579).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Serdin, Dmitry, von Grüsch, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dragnic, Velibor, serbischer Staatsangehöriger, in Sennwald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004820016, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DDS Gastro Group GmbH, in Zürich, CHE-458.154.415, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2019, Publ. 1004711654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Serdin, Dmitry, von Grüsch, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dragnic, Velibor, serbischer Staatsangehöriger, in Sennwald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1004783579, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ImmuProbe GmbH, in Opfikon, CHE-373.841.020, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4189765).
Statutenänderung:
22.08.2019.
Firma neu:
VD Rent GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Albisstrasse 152, 8038 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung von Fahrzeugen aller Art. Des Weiteren bezweckt sie den Handel von Fahrzeugen, den Transportservice, die Reparatur und Aufbereitung von Fahrzeugen aller Art. Sie bezweckt auch die Erbringung von logistischen Dienstleistungen sowie Import und Export. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habegger, Marco, von Trub, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schmidt, Marco, von Lax, in Brig-Glis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Serdin, Dmitry, von Grüsch, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.