Reports for Thomas Seliner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Seliner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005841601, Commercial Registry Office Glarus
SeMe AG, in Glarus Nord, CHE-133.830.428, Im Fennen 13, 8867 Niederurnen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.09.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Belastung, die Veräusserung und die Verwaltung von Grundeigentum im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.09.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Seliner, Thomas, von Schänis, in Mollis (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Marion-Christina, von Reiden, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3598935, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Seliner Immo AG, in Glarus Nord, CHE-102.983.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, Publ. 3546881).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seliner, Thomas, von Schänis, in Näfels (Glarus Nord), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seliner, Theresia Maria, von Schänis, in Niederurnen (Glarus Nord), mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3546881, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Seliner Schreinerei AG, in Glarus Nord, CHE-102.983.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2014, Publ. 1870483).
Statutenänderung:
17.05.2017.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 17.05.2017 Aktiven von CHF 1'306'649.68 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'306'148.04 auf die 'Huber Türen und Zargen AG' (neu: 'Seliner Schreinerei AG'), in bisher Galgenen SZ (neu in: Glarus Nord) (CHE-106.139.967).
Gegenleistung:
CHF 501.64.
Firma neu:
Seliner Immo AG.
Zweck neu:
Erstellung, Erwerb, Halten, Verwaltung und Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mit Erklärung vom 17.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Xpertas AG (CHE-111.955.961), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seliner, Thomas, von Schänis, in Näfels (Glarus Nord), mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederurnen (Glarus Nord)].