Reports for Andreas Sekinger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Sekinger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004810838, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Die Liegenschafter Immobilien AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-101.503.327, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004794606).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, René, von Zürich, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sekinger, Andreas, von Würenlos, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004714854, Commercial Registry Office Aargau, (400)
MäderImmo & Partner GmbH, in Baden, CHE-114.165.317, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2012, S.0, Publ. 6607578).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Die Liegenschafter Holding AG (CHE-271.341.378), in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Denzler, Thomas, von Regensdorf, in Buchs (ZH), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Lenherr, Martina, von Gams, in Winterthur, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, René, von Zürich, in Baden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Sekinger, Andreas, von Würenlos, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stärkle, Rudolf, von Küsnacht (ZH), in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trudel, Fabian, von Männedorf, in Niederhasli, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4443851, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Sekinger Immobilien AG, in Würenlos, CHE-107.739.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2016, Publ. 3118911).
Firma neu:
Sekinger Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.08.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sekinger, Markus, von Würenlos, in Würenlos, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sekinger, Anton, von Würenlos, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sekinger, Andreas, von Würenlos, in Würenlos, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sekinger, Niklaus, von Würenlos, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].