Reports for Thomas Schwarz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Schwarz
Newest SOGC notifications: Thomas Schwarz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005784157, Commercial Registry Office Berne, (36)
Tom's Tanke GmbH, in Signau, CHE-164.099.177, c/o Herr und Frau Thomas und Daniela Schwarz, Eggiwilstrasse 61, 3535 Schüpbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Tankstellen, das Führen von Food- und Nonfoodgeschäften und den Handel mit und die Vermittlung von Mineralölprodukten sowie den Betrieb eines Garagenbetriebes mit Fahrzeugservicestelle und fahrzeuggewerblichen Tätigkeiten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich per Brief oder elektronischer Post (E-Mail). Gemäss Erklärung vom 22.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schwarz, Thomas, von Langnau im Emmental, in Schüpbach (Signau), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schwarz, Daniela, von Adelboden, in Schüpbach (Signau), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005208298, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schwarz Gerüstbau AG, in Signau, CHE-112.983.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004661032).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Martin, von Langnau im Emmental, in Signau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schwarz, Silvia, von Langnau im Emmental, in Signau, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Schwarz, Thomas, von Langnau im Emmental, in Signau, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Schwarz, Daniela, von Adelboden, in Schüpbach (Signau), mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4416089, Commercial Registry Office Berne, (36)
Gerüstbau Hänni GmbH, in Burgistein, CHE-153.194.529, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017, Publ. 3881759). Gemäss Erklärung vom 03.08.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Thomas, von Grindelwald, in Ittigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
von Graffenried AG Treuhand (CHE-103.633.774), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz Gerüstbau AG (CHE-112.983.977), in Schüpbach (Signau), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schwarz, Thomas, von Langnau im Emmental, in Schüpbach (Signau), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Schwarz, Martin, von Langnau im Emmental, in Signau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.