Reports for Urs Schwab
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Schwab
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005657363, Commercial Registry Office Berne, (36)
Dr. Röthlisberger AG, in Bern, CHE-102.704.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2021, Publ. 1005221434).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister Horisberger, Hanny, von Auswil und Matzendorf, in Twann (Twann-Tüscherz), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Urs, von Siselen, in Münsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfer, Franziska, von Bowil, in Münsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungo, Romano, von Düdingen, in Nottwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amport, Nicole, von Wohlenschwil, in Lyssach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kummer, Björn, von Fraubrunnen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Fabian, von Dintikon, in Jegenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1976179, Commercial Registry Office Berne, (36)
Dr. Röthlisberger AG, in Bern, CHE-102.704.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2014, Publ. 1521003).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peterhans, René, von Fislisbach, in Belp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hostettler, Monika, von Rüschegg, in Niedermuhlern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Schwab, Urs, von Siselen, in Münsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krieger, Fabio, von Schaffhausen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6480434, Commercial Registry Office Berne, (36)
Personalvorsorgestiftung der Dr. Röthlisberger AG, in Bern, CH-035.7.016.575-0, Stiftung (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2011, S. 0, Publ. 6403950).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Dr. Röthlisberger AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung des Amtes für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht des Kantons Bern (ASVS) vom 07.11.2011 aufgehoben..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peterhans, René, von Fislisbach, in Belp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Peter, von Zürich, in Belp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Urs, von Siselen, in Münsingen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].