Reports for Franz H. Schumacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Franz H. Schumacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1222833, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wohnbaugenossenschaft Wildbachstrasse, in Zürich, CHE-100.656.589, Genossenschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2011, Publ. 6078802).
Firma neu:
Wohnbaugenossenschaft Wildbachstrasse in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.11.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cipolat, Susanna, von Flumenthal, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Franz, von Zürich und Sins, in Meilen, Vizepräsident der Verwaltung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schumacher, Simone, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5836596, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich, in Zürich, CH-020.8.900.019-3, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2010, S. 29, Publ. 5485334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rehmann, Adrian, von Kaisten, in Ennetbaden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Georg, von Affoltern im Emmental, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Juchli, Reinhard, von Zufikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reimann, Ernst, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schumacher, Franz, von Zürich und Sins, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwyn, Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Jürg, von Aarau, in Aarau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollhalder, Daniel, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3738954, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich, in Zürich, CH-020.8.900.019-3, Erwerb von Liegenschaften, Öffentlichrechtliche Anstalt (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2006, S. 20, Publ. 3658548).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casparis, Jürg, von Zürich und Bergün/Bravuogn, in Bergdietikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Christen, Georg, von Affoltern im Emmental, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Juchli, Reinhard, von Zufikon, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Ueli, von Zürich und Stäfa, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lanz, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maissen, Placid, von Zürich und Disentis/Mustér, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Hans-Ulrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ott, Dominik, von Lauerz, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reimann, Ernst, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schumacher, Franz, von Zürich und Sins, in Meilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwyn, Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sippel, Lisbeth, von Dübendorf, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spring-Gross, Monika, von Zürich und Steffisburg, Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vohdin, Christopher, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.