Reports for Bernhard Schütze
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bernhard Schütze
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004928020, Commercial Registry Office Zug, (170)
Pontos AG, in Risch, CHE-100.959.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2011, S.0, Publ. 6377994).
Statutenänderung:
24.06.2020.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o Marianne Müller, Bahnmatt 13, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütze, Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Marianne, von Wängi, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7071190, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
SMC Invest Group GmbH, bisher in Risch, CH-170.4.009.656-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2010, S. 18, Publ. 5770180).
Gründungsstatuten:
14.04.2010.
Statutenänderung:
31.01.2013, 11.02.2013.
Sitz neu:
Buchs SG.
Domizil neu:
Technikumsstrasse 17, 9470 Buchs SG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütze, Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Weggis, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wojton, Patrick, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer und Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Schütze, Claus-Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 330 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer und Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Sula, Bekim, mazedonischer Staatsangehöriger, in Reinach AG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6627092, Commercial Registry Office Zug, (170)
Intertrading Dental AG, in Risch, CH-170.3.011.606-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2009, S. 17, Publ. 5263768).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütze, Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Weggis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schütze, Linda, belgische Staatsangehörige, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.