Reports for Dieter Schütz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Dieter Schütz
Newest SOGC notifications: Dieter Schütz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4693368, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Hansen Blaser Schütz Baurealisation und Kostenplanung GmbH, in Luzern, CH-100.4.028.226-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2004, S. 9, Publ. 2325332).
Statutenänderung:
8.10.2008.
Firma neu:
Blaser Schütz Baurealisation und Kostenplanung GmbH.
Zweck neu:
Führung von Büros für Planung, Bauleitung und Kostenmanagement;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten und Lizenzen sowie Liegenschaften;
Beteiligungen.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hansen, Aldo, von Splügen, in Kriens, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Christoph, von Langnau im Emmental, in Littau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--];
Schütz, Dieter, von Blumenstein, in Luzern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--].
Publication number: 2325332, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Hansen Blaser Schütz Baurealisation und Kostenplanung GmbH, in Luzern, St.-Karli-Strasse 3, 6004 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.06.2004.
Zweck:
Führung von Büros für Planung, Bauleitung und Kostenmanagement;
Erwerb und Veräusserung von Patenten und Lizenzen sowie Liegenschaften;
Beteiligungen.
Stammkapital:
CHF 60'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Blaser, Christoph, von Langnau im Emmental, in Littau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
Hansen, Aldo, von Splügen, in Kriens, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
Schütz, Dieter, von Blumenstein, in Luzern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.