Reports for Jakob Schober
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jakob Schober
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5455946, Commercial Registry Office Berne, (36)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Worben, in Worben, CH-073.5.001.406-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2008, S. 6, Publ. 4764848).
Firma neu:
Landwirtschaftliche Genossenschaft Worben in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Jakob Schober, Mühlestrasse 26, 3252 Worben. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.11.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiechter, Ueli, von Dürrenroth, in Worben, Verwalter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schober, Jakob, von Wattenwil, in Worben, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Löffel, Werner, von Worben, in Worben, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blunier, Martin, von Trub, in Worben, Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4591276, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hilfsfonds der SVP-Kanton Bern, in Bern, CH-035.7.016.924-8, Stiftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.1994, S. 5064).
Urkundenänderung:
12.06.2007.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Unterstützung von unverschuldet in Not geratener Personen, unabhängig von Parteizugehörigkeit mit Wohnsitz im Kanton Bern durch finanzielle Zuwendungen.
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht des Kantons Bern (ASVS).
Organisation neu:
Stiftungsrat und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Ernst, von Rüschegg, in Lanzenhäusern (Wahlern), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schober, Jakob, von Wattenwil, in Worben, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Werner, von Arni BE, in Obergoldbach (Landiswil), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschlimann, Alfred, von Rüderswil, in Interlaken, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni, Hedwig Verena, von Kappelen, in Kappelen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebischer, Werner, von Guggisberg, in Guggisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rubin, Christian, von Reichenbach im Kandertal, in Aeschi bei Spiez, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Salzmann, Hans Ulrich, von Eggiwil, in Oberburg, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Pierre, von Linden, in Mont-Crosin (Courtelary), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fahrni, Hans, von Horrenbach-Buchen, in Oberthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann + Bacher Treuhand AG (CH-092.3.006.852-9), in Meiringen, Revisionsstelle.