Reports for Iwan Schnetzler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Iwan Schnetzler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004811452, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schnetzler Immobilien AG, in Kaisten, CHE-112.154.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004783025).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnetzler, Iwan, von Kaisten, in Erlinsbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnetzler, Martin, von Kaisten, in Erlinsbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004732897, Commercial Registry Office Aargau, (400)
iLarina AG, in Unterentfelden, CHE-358.629.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4345991).
Statutenänderung:
25.09.2019.
Sitz neu:
Kölliken.
Domizil neu:
Hauptstrasse 175, 5742 Kölliken.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnetzler, Iwan, von Kaisten, in Erlinsbach (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterentfelden];
Schnetzler, Iryna, von Kaisten, in Erlinsbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterentfelden].
Publication number: HR02-1004520174, Commercial Registry Office Aargau, (400)
A. Schnetzler AG, in Kaisten, CHE-108.153.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4345989).
Statutenänderung:
04.12.2018.
Zweck neu:
Übernahme und Ausführung von Bauprojekten als Generalunternehmer;
kann sich an anderen Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktien neu:
45 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.12.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TLT Thomas Lincke Treuhand AG (CHE-107.380.589), in Frick, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnetzler, Iwan, von Kaisten, in Erlinsbach (SO), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterentfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schnetzler, Martin, von Kaisten, in Erlinsbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.