Reports for Roumyana Schnettler
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roumyana Schnettler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005949378, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CymbiQ Group AG, in Bassersdorf, CHE-197.751.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2023, Publ. 1005705888).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnettler, Roumyana, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Frank-Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Potsdam (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenisch, Reto, von Ilanz/Glion, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4107419, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nairol Holding AG, bisher in Baar, CHE-197.751.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2017, Publ. 3814153).
Statutenänderung:
26.02.2018.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich.
Partizipationskapital neu:
CHF 200'000.00.
Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 200'000.00.
Partizipationsscheine neu:
2'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 100.00. Ordentliche Erhöhung des Partizipationskapitals. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 05.10.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ljubicic, Samuel, von Plaffeien, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marchesi, Marco, von Zürich, in Lufingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köhler, Thomas Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavelti, Luzius, von Sagogn, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnettler, Roumyana, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Frank-Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Potsdam (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grant Thornton Bankrevision AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.