Reports for Dr. Max Schnellmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Max Schnellmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006124036, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hovar AG, in Aarau, CHE-107.104.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004928422).
Firma neu:
Hovar AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.08.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnellmann, Dr. Max, von Affoltern am Albis, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004928422, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hovar AG, in Aarau, CHE-107.104.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2013, S.0, Publ. 7052092).
Domizil neu:
c/o Dr. Max Schnellmann, Bachstrasse 84, 5000 Aarau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Dr. Stephan, von Schangnau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnellmann, Dr. Max, von Affoltern am Albis, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bad Zurzach].
Publication number: HR02-1004886743, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Wohnbau AG Zurzach, in Bad Zurzach, CHE-101.921.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004462337).
Statutenänderung:
14.04.2020.
Zweck neu:
Erwerb, Veräusserung, Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken und Liegenschaften aller Art, Projektierung und Durchführung von Überbauungen sowie deren Finanzierung für eigene und fremde Rechnung, ferner Übernahme und Ausübung von Treuhand-, Revisions- und Vermögensverwaltungs-Funktionen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
960 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 960 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Dr. Stephan, von Schangnau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnellmann, Dr. Max, von Affoltern am Albis, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Northwood (GB)];
Haury von Siebenthal, Dr. Susanne, von Saanen, in Malans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.