Reports for Barbara Schneider
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Barbara Schneider
Holdings
Newest SOGC notifications: Barbara Schneider
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005061554, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
BENEFO, in Frauenfeld, CHE-109.796.297, Stiftung (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2019, Publ. 1004751820).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber-Hirschi, Therese, von Erlen, in Hefenhofen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Sabina, von Amriswil, in Ettenhausen TG (Aadorf), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Barbara, von Belmont-sur-Yverdon, in Nussbaumen TG (Hüttwilen), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeitner-Huber, Nicole, von Lenzburg, in Stettfurt, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004555615, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Schneider Associates GmbH (Schneider Associates Sàrl) (Schneider Associates Sagl) (Schneider Associates Ltd liab. Co), in Hüttwilen, CHE-491.791.001, Hofwiesenstrasse 5, 8537 Nussbaumen TG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.01.2019.
Zweck:
Entwicklung von Konzepten und Stratgien sowie Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen der Weiterbildung und Unternehmensberatung sowie damit verbundene Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Schneider Associates, Inh. P. Schneider (CHE-475.653.955), in Hüttwilen, gemäss Vertrag vom 17.01.2019 und Übernahmebilanz per 31.12.2018 mit Aktiven von CHF 80'582.27 und Passiven von CHF 8'897.57, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100 ausgegeben und CHF 51'684.70 als Forderung gutgeschrieben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 22.01.2019 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schneider, Patrick Christian, von Belmont-sur-Yverdon, in Nussbaumen TG (Hüttwilen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schneider, Barbara, von Belmont-sur-Yverdon, in Hüttwilen, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3110281, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Audatex (Schweiz) GmbH, in Zürich, CHE-102.235.709, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2016, Publ. 2996775).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Barbara, von Belmont-sur-Yverdon, in Hüttwilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grasarevic, Perica, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frech, Philipp, von Basel, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Jörg, von Regensdorf, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ingegnoli, Robert, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.