Reports for François Schmutz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: François Schmutz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4068334, Commercial Registry Office Berne, (36)
Near Informatik GmbH, in Hindelbank, CH-053.4.017.050-0, Handel mit IT Hard- und Software sowie Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Informatikbereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2007, S. 4, Publ. 4059414).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmutz, François, von Vechigen, in Jegenstorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3899162, Commercial Registry Office Berne, (36)
Maple Training GmbH, in Jegenstorf, CH-053.4.017.322-5, Einrichtung und Betrieb eines Ausbildungs-, EDV- und Projekt-Managements sowie Anbieten von entsprechenden Dienstleistungen wie Ausbildungen in diesen Bereichen, EDV-Einrichtungen und EDV-Support usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2005, S. 4, Publ. 2836650).
Firma neu:
Maple Training GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der a.o. Gesellschafterversammlung vom 13.04.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmutz, François, von Vechigen, in Jegenstorf, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Stäuble, Yvonne, von Sulz AG, in Jegenstorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3759056, Commercial Registry Office Berne, (36)
Near Informatik GmbH, in Hindelbank, CH-053.4.017.050-0, Handel mit IT Hard- und Software sowie Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Informatikbereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2004, S. 3, Publ. 2526268).
Statutenänderung:
26.01.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwicky, Jürg, von Mollis, in Steffisburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wymann, Patrick, von Lützelflüh, in Hindelbank, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000 [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000];
Schmutz, François, von Vechigen, in Jegenstorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000;
herbert bieri Treuhand + Revisionen GmbH, in Kehrsatz, Revisionsstelle.