Reports for Dr. Walter Schmidt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Dr. Walter Schmidt
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Walter Schmidt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004663240, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PlantCare AG, in Russikon, CHE-112.461.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2019, Publ. 1004547268).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Dr. Walter, von Zürich, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gühmann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1702055, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PlantCare AG, in Russikon, CHE-112.461.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2013, Publ. 962343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Toprak, Yücel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Dr. Walter, von Zürich, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3883162, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HDIC GmbH, in Russikon, CH-020.4.023.803-3, Entwicklung von Geräten im Bereich Elektronik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2005, S. 21, Publ. 2758752).
Firma neu:
HDIC GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.03.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Walter, von Zürich, in Russikon, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Schmidt-Angst, Ursula, von Zürich und Wil ZH, in Russikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift].