Reports for Ursula Schmid
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ursula Schmid
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6503902, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Drogerie Anrig AG, in Zürich, CH-020.3.907.060-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 24, Publ. 5246172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Ursula, von Oetwil an der Limmat und Zürich, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Andre, von Zürich, in Unterbözberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Anrig Staub, Heidi, von Zürich, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2943470, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NPO Marketing AG, in Zürich, CH-020.3.019.765-4, Mittelbeschaffungs-Marketing für Nonprofit-Organisationen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 10.07.2003, S. 22, Publ. 1074458).
Firma neu:
NPO Marketing AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitter, Jolanda, von Zürich, in Mönchaltorf, Präsidentin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin];
Schmid, Ursula, von Oetwil an der Limmat, in Grüningen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stahel, Erwin, von Turbenthal, in Zell ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
NPO Marketing AG, in Zürich, Mittelbeschaffungs-Marketing für Nonprofit-Organisationen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2000, S. 4893).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitter, Jolanda, von Zürich, in Mönchaltorf, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Schmid, Ursula, von Oetwil an der Limmat, in Grüningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahel, Erwin, von Turbenthal, in Zell ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.