Reports for Urs Peter Schmid
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Peter Schmid
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3477152, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Eltes AG, bisher in Bergdietikon, CH-400.3.022.511-9, Dienstleistungen für Betreiber von elektrischen Energieverteilungsanlagen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2005, S. 1, Publ. 2747104).
Statutenänderung:
7.07.2006.
Sitz neu:
Neuenhof.
Domizil neu:
Industriestrasse 4, 5432 Neuenhof.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Urs Peter, von Zürich, in Full-Reuenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Michael, von Hämikon, in Baar, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hämikon, in Hausen am Albis];
Stadtmann, Urs, von Geroldswil, in Geroldswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Publication number: 2151386, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Eltes AG, in Bergdietikon, Dienstleistungen für Betreiber von elektrischen Energieverteilungsanlagen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2002, S. 1, Publ. 752138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaccard, Jean Paul, von Basel und Sainte-Croix, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Alex Peter, von Leutwil, in Gossau ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Urs Peter, von Zürich, in Full-Reuenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neerach].
Publication number: 752138, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Eltes AG, in Bergdietikon, Dienstleistungen für Betreiber von elektrischen Energieverteilungsanlagen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2001, S. 4826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Affoltern am Albis, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Urs Peter, von Zürich, in Neerach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bülach];
Visita Revisions AG, in Wettingen, Revisionsstelle.