Reports for Lorenzo Rudolf Schmid
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lorenzo Rudolf Schmid
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005905857, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Meltdown Finance AG, in Zürich, CHE-169.119.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2022, Publ. 1005630047).
Statutenänderung:
04.12.2023.
Firma neu:
Hi-Rice AG.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht national und international in Reiszucht, Reisanbau, Reishandel und alternative Anbaumethoden zu etablieren und vermarkten. Die Gesellschaft kann Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt fördern, dienen oder in Zusammenhang stehend erfüllen. Ferner kann Sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grund- stücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Lorenzo Rudolf, von Davos, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blatter, Michael, von Zürich, in Bellinzona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1005426885, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Meltdown Finance AG, in Winkel, CHE-169.119.433, c/o Alexander Turcic, Püntenstrasse 9a, 8185 Winkel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.03.2022.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die finanzielle Beratung von privaten und institutionellen Anlegern im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen, treuhänderischen und anderen Geschäfte tätigen, die mittel- oder unmittelbar mit ihrem Zweck zusammenhängen. Sie kann Grundeigentum und Beteiligungen aller Art erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Turcic, Alexander, von Rafz, in Winkel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blatter, Michael, von Zürich, in Bellinzona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Lorenzo Rudolf, von Davos, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Christian Oliver Derek, von Zürich, in Auenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1528731, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Freu AG, in Hergiswil NW, CHE-100.284.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2013, Publ. 7197862).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Lorenzo Rudolf, von Davos, in Marmorera, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneupper, Karl Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Diez (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
A & G Revisions AG (CHE-101.614.547), in Hergiswil NW, Revisionsstelle [bisher: A & G Revisions AG (CH-150.3.001.181-6)].