Reports for Jürg Schmid
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Jürg Schmid
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Schmid
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004576030, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Pensionskasse von Krankenversicherungs-Organisationen, in Solothurn, CHE-109.776.567, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Martin, von Gränichen, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Jürg, von Eriswil, in Vechigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1420373, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
SVK Schweizerischer Verband für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer, in Solothurn, CHE-108.088.915, Verein (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2013, Publ. 7157622).
Statutenänderung:
26.06.2009, 11.06.2010, 11.12.2013.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füglistaller, Margrit, von Langenthal, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Georg, von Luzern, in Wangen SZ, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rindlisbacher, Michael, von Lützelflüh, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gyger, Pius, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egloff, Reto, von Oberrohrdorf, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schena, Stefano, von Maienfeld, in Malans, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flückiger, Alain, von Gondiswil, in Sursee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Signer, Philippe, von Hundwil, in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ehrler, Bruno, von Ingenbohl, in Ittigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haak, Bert, von Sempach, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amodeo, Therese, von Biberist, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagener, Nicole, von Obergerlafingen, in Obergerlafingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Jürg, von Eriswil, in Utzigen (Vechigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6780856, Commercial Registry Office Berne, (36)
BLS AG, in Bern, CH-035.3.036.085-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2011, Publ. 6316256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Escher, Rolf, von Simplon und Brig-Glis, in Brig-Glis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Jürg, von Eriswil, in Utzigen (Vechigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Augstburger, Markus, von Konolfingen, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Bruno Stefan, von Degersheim, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Lorenz Josef, von Ingenbohl, in Brunnen (Ingenbohl), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Steiger, Sabine Beatrice, von Bern, in Kirchdorf BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.