Reports for Guido Schmid
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Guido Schmid
Holdings
Newest SOGC notifications: Guido Schmid
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005873380, Commercial Registry Office Valais, (600)
Sportbahnen Unterbäch AG, in Unterbäch, CHE-107.046.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2021, Publ. 1005292983).
Statutenänderung:
21.10.2023.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregy, Carlo, von Steg-Hohtenn, in Unterbäch VS (Unterbäch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, David, von Ausserberg, in Raron, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weissen, Aldo Michael, von Unterbäch, in Unterbäch VS (Unterbäch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weissen, Claudio, von Unterbäch, in Unterbäch VS (Unterbäch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zenhäusern, Dario, von Unterbäch, in Visp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saluz, Armon Claudio, von Domat/Ems, in Steinen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Guido, von Naters, in Unterbäch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zenhäusern, Jean Pierre, von Unterbäch, in Unterbäch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brügger, Michael Lars, von Plaffeien, in Gampel-Bratsch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005360672, Commercial Registry Office Valais, (626)
RGS Immo GmbH, in Sierre, CHE-108.775.275, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2018, Publ. 4126681).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Guido, von Naters, in Brig-Glis, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RSS Invest Sàrl (CHE-112.944.799), in Sierre, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.
Publication number: 4126681, Commercial Registry Office Valais, (626)
STEG Computer Visp GmbH, bisher in Visp, CHE-108.775.275, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2017, Publ. 3498459).
Statutenänderung:
01.03.2018.
Firma neu:
RGS Immo GmbH.
Sitz neu:
Sierre.
Domizil neu:
c/o Reto Schmid, Chemin de Chantevent 37, 3960 Siders.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Route Cantonale 46, 1964 Conthey].
Zweck neu:
Jegliche Tätigkeit im Bereich von Immobilien, unter anderem den Kauf, den Verkauf, den Bau, die Renovierung, die Vermittlung, die Verwaltung von Liegenschaften und Gebäuden, sowie alle damit verbundenen Geschäfte (siehe Statuten bezüglich kompletem Zweck). Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Guido, von Naters, in Brig-Glis, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: in Leuk].