Reports for Edith Schmid
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Edith Schmid
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004639895, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung azb, in Strengelbach, CHE-101.483.340, Stiftung (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2015, S.0, Publ. 2086625).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Edith, von Erlinsbach AG, in Pfaffnau, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch Hähni, Jeanette, von Iffwil, in Safenwil, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 1349635, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Arbeitszentrum für Behinderte, in Strengelbach, CHE-101.483.340, Stiftung (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2010, S. 2, Publ. 5711176).
Urkundenänderung:
15.11.2013.
Organisation neu:
[Löschung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engler, Dr. Hermann, von Basel und Hundwil, in Oberentfelden, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Edith, von Erlinsbach AG, in Pfaffnau, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bösch Hähni, Jeanette, von Iffwil, in Safenwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dätwyler, Urs, von Unterentfelden, in Brittnau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Diriwächter, Hans Beat, von Aarburg, in Aarburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lappert, René, von Langenthal, in Strengelbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneitter, Marianne, von Lommiswil, in Vordemwald, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zihlmann, Richard, von Reiden, in Reiden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6357400, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schmizo AG, in Oftringen, CH-400.3.002.508-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2010, S. 2, Publ. 5820754).
Domizil neu:
Aeussere Luzernerstrasse 27, 4665 Oftringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Kurt, von Erlinsbach AG, in Pfaffnau, mit Einzelprokura;
Schmid, Edith, von Erlinsbach AG, in Pfaffnau, mit Einzelprokura.