Reports for Rolf Ulrich Schmassmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Ulrich Schmassmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005764547, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SKAW AG, in Rümlang, CHE-291.000.934, Riedackerstrasse 20, 8153 Rümlang, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.05.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen und Unternehmensteilen aller Art sowie generell alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 60'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schmassmann, Rolf Ulrich, von Elgg, in Lufingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Althoff, Dr. Sebastian, von Weiach, in Mellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käser, Roger, von Kloten, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Edwin, von Berg (TG), in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005651416, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 106 vom 02.06.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 21718 vom 30.05.2022 SCHOELLKOPF AG, in Rümlang, CHE-107.409.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2022, Publ. 1005486558).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmassmann, Rolf Ulrich, von Elgg, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Schassmann, Rolf Ulrich].
Publication number: HR02-1005416766, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Pensionskasse der Electrolux Professional AG, in Sursee, CHE-403.089.464, Stiftung (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2020, Publ. 1005044048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmassmann, Rolf Ulrich, von Elgg, in Lufingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Tobias Armin, von Ehrendingen, in Aarau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käppeli, Alfred Eduard, von Luzern, in Hägendorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Astner, Roland Heinrich, von Seengen, in Kestenholz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.