Reports for Heinrich Schmalbach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Heinrich Schmalbach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005870247, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CASA Networks Software AG, in Zürich, CHE-112.959.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518227).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmalbach, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoilov, Ljupco, von Hilterfingen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005518227, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CASA Networks Software AG, in Zürich, CHE-112.959.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005130379).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldner, Daniel, von Zürich und Oberdorf (BL), in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmalbach, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005293271, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Max.app AG, in Zürich, CHE-262.747.882, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2019, Publ. 1004615518).
Firma neu:
Max.app AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Max.app SA en liquidation) (Max.app Ltd. in liquidation).
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse:, c/o Nützi Christmann & Partner AG, Grabenstrasse 42, 6301 Zug.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.09.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmalbach, Heinrich, von Birrhard, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Hirt Schmalbach, Annette, von Birrhard, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christmann, Thomas, von Zug, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].