Reports for Alyson Schlinger Barclay
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alyson Schlinger Barclay
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2129641, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Doble Lemke AG, in Rheinfelden, CHE-101.374.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2014, Publ. 1522037).
Firma neu:
Doble Lemke AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.04.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Larsen, Vegard, norwegischer Staatsangehöriger, in Heimdal (NO), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Richey Jr., Victor Lee, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Louis (MO/USA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schlinger Barclay, Alyson, amerikanische Staatsangehörige, in Town & Country (MO/USA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Humm, Fritz, von Strengelbach, in Känerkinden, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4686488, Commercial Registry Office Aargau, (400)
LDIC AG, in Rheinfelden, CH-400.3.021.930-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2008, S. 2, Publ. 4500474).
Statutenänderung:
11.09.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strehl, Thomas, deutscher StA., in Radebeul (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Larsen, Vegard, norwegischer Staatsangehöriger, in Heimdal (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bolliger, Alain, von Schmiedrued, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Richey Jr., Victor Lee, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Louis (MO/USA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schlinger Barclay, Alyson, amerikanische Staatsangehörige, in Town & Country (MO/USA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bolliger-Gloggner, Priska, von Schmiedrued, in Zeiningen, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].