Reports for Monika Scheiwiller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Monika Scheiwiller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005785978, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Zeitgut Toggenburg, in Lichtensteig, CHE-450.720.475, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005725154).
Statutenänderung:
04.05.2022.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Markus, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Uzwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther, Roland, von Kirchlindach, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mock, Emma, genannt Emmy, von Schwellbrunn, in Oberhelfenschwil (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Susanne, von Lichtensteig, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheiwiller, Monika, von Waldkirch, in Ulisbach (Wattwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütsche, Ralph, von Bütschwil-Ganterschwil, in Lütisburg Station (Lütisburg), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Städler Kuster, Pamela Marlis, von Altstätten, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alpiger-Grob, Monika, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ammann Schläpfer, Silvia Karin, von Ermatingen, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Engler-Eggenberger, Meta, von St. Gallen, in Ebnat-Kappel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fritsche, Claudia, von Basel, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fust, Felix Josef, von Mosnang, in Kirchberg SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung. [Die publikationspflichtigen Tatsachen der Statutenänderung haben keine Änderungen erfahren.]
Publication number: HR02-1004879641, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
KISS-Genossenschaft Toggenburg, in Lichtensteig, CHE-450.720.475, Genossenschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2017, S.0, Publ. 3415965).
Statutenänderung:
27.03.2020.
Firma neu:
Genossenschaft Zeitgut Toggenburg.
Domizil neu:
Postgasse 1, 9620 Lichtensteig.
Zweck neu:
Zeitgut Toggenburg bezweckt die Verbreitung von Zeitgutschriften für Unterstützung und Begleitung (Nachbarschaftshilfe) als vierte Vorsorgesäule. Zeitgut Toggenburg kann non-monetäre, finanzielle, zivilgesellschaftlich und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter/innen der Zeitgut Toggenburg erfolgen schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Gertrud, genannt Trudi, von Zürich, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer-Schiegg, Raimund, genannt Remo, von Neckertal, in Degersheim, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenring, Fridolin, von Jonschwil, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windirsch, Markus, von Wattwil, in Wattwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther, Roland, von Kirchlindach, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Peter, von Sirnach, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blatter, Nelly Jeannine, von Wattwil, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruff Eberhardt, Sabina, von Trüllikon, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in St. Gallen];
Weber, Susanne, von Lichtensteig, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scheiwiller, Monika, von Waldkirch, in Ulisbach (Wattwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Staniszewski, Karolina Anna, von Wittenbach, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.