Reports for Jürg Scheidegger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Scheidegger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1904567, Commercial Registry Office Berne, (36)
Erca System AG, in Bolligen, CHE-108.071.903, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.1993, S. 3333).
Statutenänderung:
11.12.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erstellen von EDV-Programmen. Handel und Vermittlung von Hardware und Software. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme gemäss Sacheinlagevertrag vom 12.5.1993 und Bilanz per 1.1.1993: Aktiven von CHF 373'933.30 und Passiven von CHF 164'533.95 der Kollektivgesellschaft 'Erca-System Kulisch und Gammenthaler', in Bolligen, zum Übernahmepreis von CHf 209'399.35, wovon für CHF 70'000.-- Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].Gemäss Erklärung vom 11.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kulisch, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Bolligen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Scheidegger, Jürg, von Lützelflüh, in Worb, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung;
Johann Bruhin, in Kirchberg BE, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gammenthaler, Anton, von Kölliken, in Hinterkappelen (Bern), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Vizepräsident mit Einzelunterschrift];
Gammenthaler, Markus, von Kölliken, in Rosshäusern (Mühleberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.