Reports for Robert Schäublin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Robert Schäublin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005845479, Commercial Registry Office Berne, (36)
La Place S.A., à Valbirse, CHE-100.470.139, société anonyme (No. FOSC 68 du 10.04.2015, p.0, Publ. 2089673).
Nouvelle raison sociale:
La Place S.A. en liquidation.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
[La restriction de la transmissibilité des actions nominatives est supprimée]. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 14.09.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Schäublin, Charles-André, de Waldenburg, à Delémont, président du conseil d'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Schäublin, Robert, de Waldenburg, à Confignon, vice-président du conseil d'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux].
Publication number: 5814304, Commercial Registry Office Berne, (36)
La Place S.A., à Malleray, CH-073.3.001.902-3, société anonyme (No. FOSC 63 du 04.04.1997, p. 2240).
Modification des statuts:
24.11.2009.
Nouveau but:
La société a pour but: l'acquisition, la construction, l'exploitation, la mise en valeur et la vente de toutes espèces d'immeubles en Suisse ou à l'étranger.
La société peut:
exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre recommandée. Selon déclaration du conseil d'administration du 24.11.2009, la société n'est pas soumise au contrôle ordinaire et renonce au contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Biétry, André, de Bonfol, à Bonfol, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Schäublin, Robert, de Waldenburg, à Confignon, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment:à Lausanne].