Reports for Paul Peter Schaer
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Paul Peter Schaer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 942605, Commercial Registry Office Berne, (36)
City Apotheke Bern AG, in Bern, CH-035.4.005.320-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2010, S. 3, Publ. 5522272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaer-Bachmann, Christa, von Dürrenroth, in Greng, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaer, Paul, von Dürrenroth, in Greng, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6813102, Commercial Registry Office Berne, (36)
B + S Medical AG, in Bern, CH-035.9.023.465-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.1999, S. 6948).
mit Hauptsitz in:
Greng.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-217.0.530.742-0.
Statuten Hauptsitz neu:
[Streichung des Statutendatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Streichung von Schaer Paul und Schaer Christa von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaer, Paul, von Dürrenroth, in Greng, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schaer, Christa, von Dürrenroth, in Greng, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schaer, Patric S., von Dürrenroth, in Bern, Geschäftsführer und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 648432, Commercial Registry Office Berne, (36)
Med Form Chirurgie GmbH, bisher in Muri bei Bern, Vermittlung chirurgischer Dienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.1995, S. 216).
Statutenänderung:
5.09.2002.
Firma neu:
HUMAC GmbH.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
c/o KPB Treuhand AG, Könizstrasse 230, 3097 Liebefeld.
Zweck neu:
Erwerb, Handel und Verwaltung von Beteiligungen an Gastronomiebetrieben;
kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaer, Christa, von Dürrenroth, in Muri bei Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Schaer, Paul, von Dürrenroth, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Riwar, Christine, von Leuggern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubacher, Marc, von Zofingen, in Biberist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.